calculs de produits

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Présentation PowerPoint:

Calculs de produit (préparation à la multiplication à 2 chiffres) Voici un quadrillage avec 6 lignes et 25 colonnes. On peut compter les carreaux en faisant 6 fois 25 (6 x 25) ou 25 x 6 Pour calculer 6 x 25, on peut décomposer le 25 pour que ce soit plus facile. ( 25, c’est 20 + 5 ) 6 25 20 5 On fait d’abord 6 x 5 Suite du travail sur calculatice 6 x 25 = 6 x 5 + 6 x 20 6 x 25 = 30 + 120 6 x 25 = 150 puis 6 x 20 et on additionne les 2 Il y a 150 carreaux !

Présentation PowerPoint:

23 20 3 12 On cherche combien il y a de carreaux dans ce quadrillage. Il faut calculer 12 x 23 ou 23 x 12 On fait d’abord 12 x 3 (car il faut commencer par les unités.) 12 x 23 = 12 x 3 + 12 x 20 12 x 23 = 36 + 240 puis 12 x 20 et on additionne les 2 Il y a 276 carreaux ! 23, c’est 3 + 20 ou 20 + 3 12 x 23 = 276

Présentation PowerPoint:

22 20 2 15 On cherche combien il y a de carreaux dans ce quadrillage. Il faut calculer ….. X ….. ou ….. x ….. On fait d’abord 15 x …. (commence par les unités) 15 x 22 = 15 x …… + 15 x …… 15 x 22 = ……. + ……… puis 15 x ……. et on additionne les 2 Il y a ……….. carreaux ! Choisissons 15 x 22 15 x 22 = …….. A ton tour ! Prends un papier et un crayon pour écrire tes calculs. Clique au fur et à mesure sur la page, réponds dans ta tête quand il y a des « …. » puis clique et la réponse apparaitra ! 15 x 22 ou 22 x 15 22, c’est …. + …… ou ….. + …… 2 20 2 20 2 20 20 330 2 30 300 330 15 x 2 x 10

Présentation PowerPoint:

Calcule 23 x 52. 52, c’est ……… + ……….. On commence par 23 x …… puis 23 x ……….. et on les additionne. 23 x 52 = 23 x ……… + 23 x …………. 23 x 52 = ………… + …………… 23 x 52 = …………… On recommence. Tu as le droit de poser sur ton cahier certaines additions. Les réponses sont sur la page d’après. AIDE : 23 x 2 = 46 23 x 5 = 115 Donc 23 x 50 = …. Calcule 41 x 26. 26, c’est ……… + ……….. On commence par 41 x …… puis 41 x ……….. et on les additionne. 41 x 26 = 41 x ……… + 41 x …………. 41 x 26 = ………… + …………… 41 x 26 = …………… AIDE : 41 x 6 = 246 41 x 2 = 82 Donc 41 x 20 = ….. FACULTATIF : 41 x 62 = 41 x …… + 41 x ……. 41 x 62 = ……….. + ………… 41 x 62 = ……………. FACULTATIF : 23 x 25 = 23 x …… + 23 x ……. 23 x 25 = ……….. + ………… 23 x 25 = …………….

Présentation PowerPoint:

Calcule 23 x 52. 52, c’est 2 + 50 On commence par 23 x 2 puis 23 x 50 et on les additionne. 23 x 52 = 23 x 2 + 23 x 50 23 x 52 = 46 + 1150 23 x 52 = 1196 REPONSES AIDE : 23 x 2 = 46 23 x 5 = 115 Donc 23 x 50 = …. Calcule 41 x 26. 26, c’est 6 + 20 On commence par 41 x 6 puis 41 x 20 et on les additionne. 41 x 26 = 41 x 6 + 41 x 20 41 x 26 = 246 + 820 41 x 26 = 1066 AIDE : 41 x 6 = 246 41 x 2 = 82 Donc 41 x 20 = ….. FACULTATIF : 41 x 62 = 41 x 2 + 41 x 60 41 x 62 = 82 + 2460 41 x 62 = 2542 FACULTATIF : 23 x 25 = 23 x 5 + 23 x 20 23 x 25 = 115 + 460 23 x 25 = 575

authorStream Live Help